Approvazione ministeriale del contratto stipulato con la società Benini & C. per la costruzione della parte metallica della cupola mobile del refrattore Amici, dopo lo scioglimento di quello già stipulato con la Società Ponsard e Gigli, 29 agosto - 19 dicembre 1868 |
In: Carteggio della Direzione, ottobre 1864 - luglio 1869 aff. 87; c. 161 m. |
Collocamento a riposo del guardaportone del Museo Giovacchino Focardi; richiesta del medesimo di liquidazione della pensione, comprensiva dell'indennità di medicinali goduta durante la cessata Corte granducale, 27 marzo - 4 settembre 1871 |
In: Carteggio della Direzione, agosto 1866 - dicembre 1871 aff. 30; c. 390 m. |
Collocamento a riposo del guardaportone Pietro Luci; richiesta del medesimo di acconti mensili, in attesa della liquidazione della pensione, 6 febbraio - 3 giugno 1871 |
In: Carteggio della Direzione, agosto 1866 - dicembre 1871 aff. 11; c. 135 m. |
Conferma di Cammillo Sabatelli nell'impiego di custode reggente del laboratorio chimico del Museo. Richiesta, dal professor Ugo Schiff, di pagare a Icilio Guareschi la rata mensile della borsa di studio, di cui gode come allievo interno del laboratorio di chimica del Museo, a Bologna, dove si è recato per sistemare i suoi esami di laurea, 1 giugno - 20 luglio 1871 |
In: Carteggio della Direzione, novembre 1850 - dicembre 1871 aff. 43; c. 107 m. |
Conferma per un biennio di Antonio Carruccio nel posto di aiuto alla cattedra di zoologia e anatomia comparata del Museo, 16 gennaio - 28 febbraio 1871 |
In: Carteggio della Direzione, agosto 1866 - dicembre 1871 aff. 10; c. 129 m. |
Conferma, per un anno, di Domenico Ravaioli nel posto di spazzino del Museo, 3 - 30 agosto 1872 |
In: Carteggio della Direzione, luglio 1872 - marzo 1873 aff. 64; c. 41 m. |
Conferme, per un anno, di diversi professori ed aiuti della Sezione di scienze dell'Istituto di studi superiori. Rammarico di Ugo Schiff per non essere stato ancora nominato professore ordinario, 18 ottobre - 23 dicembre 1872 |
In: Carteggio della Direzione, luglio 1872 - marzo 1873 aff. 74; c. 143 m. |
Nomine del nuovo guardaportone, di un servente e di uno spazzino, quest'ultimo in via provvisoria per un anno, durante il quale verrà messo a disposizione del professor Maurizio Schiff per il laboratorio di fisiologia, 5 giugno - 20 luglio 1871 |
In: Carteggio della Direzione, novembre 1850 - dicembre 1871 aff. 44; c. 115 m. |
Nomine di Silvestro Bercigli a guardaportone, di Raffaello Alinari e Luigi Gori a serventi del Museo. Giuramento di quest'ultimo, 20 luglio - 21 novembre 1871 |
In: Carteggio della Direzione, novembre 1850 - dicembre 1871 aff. 57; c. 179 m. |
Rendiconti delle spese di materiale e di lavori alla fabbrica del Museo effettuate sull'esercizio finanziario del 1867, 15 gennaio - 26 novembre 1868 |
In: Carteggio della Direzione, agosto 1864 - dicembre 1868 aff. 6 bis; c. 67 m. |
Trasmissione, dalla Soprintendenza dell'Istituto di studi superiori, del decreto relativo alla conferma, per un altro anno, di Domenico Amato nel posto di aiuto alla cattedra di chimica del Museo, 9 novembre 1871 - 12 gennaio 1872 |
In: Carteggio della Direzione, gennaio 1871 - maggio 1878 aff. 5; c. 36 m. |